Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ebbe Dal | 11.06.1982 | 15.11.1993 | direktion |
Flemming Leth-Larsen | 11.06.1982 | 28.01.1992 | direktion |
Bjarne Høier | 11.06.1982 | 08.11.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Marstrand Dahl | 11.06.1982 | 15.11.1993 | bestyrelse |
Ebbe Dal | 11.06.1982 | 15.11.1993 | bestyrelse |
Flemming Leth-Larsen | 11.06.1982 | 28.01.1992 | bestyrelse |
Finn Kern | 11.06.1982 | 28.01.1992 | bestyrelse |
Asger Nørgaard Larsen | 11.06.1982 | 09.05.1990 | bestyrelse |
Ejvind Sandal | 11.06.1982 | 09.05.1990 | bestyrelse |
Arne Bakhauge | 11.06.1982 | 09.05.1990 | bestyrelse |
Torben Dalby Larsen | 11.06.1982 | 09.05.1990 | bestyrelse |
Chresten William Reves | 11.06.1982 | 09.05.1990 | bestyrelse |
Mogens Grundtvig Ahrenkiel | 11.06.1982 | 09.05.1990 | bestyrelse |
Aage Deleuran | 11.06.1982 | 09.05.1990 | bestyrelse |
Erling Zanchetta | 11.06.1982 | 09.05.1990 | bestyrelse |
Jens Bjerregaard Stampe | 11.06.1982 | 09.05.1990 | bestyrelse |
Thyge Thorkild Madsen | 11.06.1982 | 09.05.1990 | bestyrelse |
Gunnar Rytgaard | 11.06.1982 | 09.05.1990 | bestyrelse |
Ludvig Ernst Bramsen | 11.06.1982 | 09.05.1990 | bestyrelse |
Flemming Leth-Larsen | 11.06.1982 | 08.11.1989 | bestyrelse |
Christian Ravn | 11.06.1982 | 08.11.1989 | bestyrelse |
Aage Høgh Lundgaard | 11.06.1982 | 08.11.1989 | bestyrelse |
Ib Spangsberg Nordland | 11.06.1982 | 08.11.1989 | personlig_suppleant |
Nels Klavs Petersen | 11.06.1982 | 08.11.1989 | personlig_suppleant |
Torben Dalby Larsen | 11.06.1982 | 02.02.1988 | bestyrelse |
Peter Elley | 11.06.1982 | 02.02.1988 | bestyrelse |
Jens Bjerregaard Stampe | 11.06.1982 | 02.02.1988 | personlig_suppleant |
Aage Høgh Lundgaard | 11.06.1982 | 02.02.1988 | personlig_suppleant |