Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Røde Banke 111, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-26 fjernes Bestyrelse: Erling Steen Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 fjernes Direktion: Finn Hellestrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-26 fjernes Kontaktoplysninger: info@hellestrup.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-26 fjernes Navne: HELLESTRUP TRANSPORT & SPEDITION A/S. FREDERICIA (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-26 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 fjernes Revisor: Lars Bæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hellestrup.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forretning med spedition transport, leasing, handel finansiering samt stevedorevirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-16 tilføjes Vedtægter: 1998-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 fjernes Bestyrelse: Anne-Mette Hellestrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Direktion: Finn Hellestrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 fjernes Direktion: Erik Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-12 fjernes Direktion: Hans Martin Jensen Hellestrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-31 fjernes Bestyrelse: Ove Mejlandt Henningsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.260.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-20 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet G.H. Krøgpøth og B. Pihl Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 315.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røde Banke 111, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-05-01 tilføjes Bestyrelse: Ove Mejlandt Henningsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-01 tilføjes Direktion: Hans Martin Jensen Hellestrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-01 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-05-01 tilføjes Navne: HELLESTRUP TRANSPORT & SPEDITION A/S. FREDERICIA (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet G.H. Krøgpøth og B. Pihl Sørensen, Lars Bæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)