Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Tage Petersen | 05.01.1989 | 20.09.1993 | bestyrelse |
Torben Freinsilber | 05.01.1989 | 20.09.1993 | bestyrelse |
Walter Alexander Weiss | 05.01.1989 | 20.09.1993 | formand |
Mette Blicher | 05.01.1989 | 01.06.1990 | bestyrelse |
Ib Ludvig Christian Makwarth | 05.01.1989 | 25.08.1989 | bestyrelse |
Jan Sabroe | 05.01.1989 | 25.08.1989 | bestyrelse |