Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | xbrl | ||||
Hvidhvask | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Navne | Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2006-04-20 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET VANGEDE BYGADE 61-65 A/S. (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-03-22 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET VANGEDE BYGADE 61-65 A/S. (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2024-07-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-07-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-07-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-07-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-17 tilføjes Legale ejere: Jørgen Jensen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-12-17 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Jensen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-04-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2015-04-13 fjernes Revisor: MARQUARD Invest ApS (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-09-14)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 178, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 178, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-09-14)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Skotøjsfabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-02 tilføjes Vedtægter: 1996-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-30 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET SKODSBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-29 fjernes Navne: SKOFABRIKKEN G. J. ELEGANCE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 178, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-04-29 tilføjes Direktion: Jørgen Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-29 tilføjes Hovedbranche: Skotøjsfabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-04-29 tilføjes Navne: SKOFABRIKKEN G. J. ELEGANCE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-13)
Den 1982-04-29 tilføjes Revisor: MARQUARD Invest ApS (offentliggjort 2015-05-29)
Den 1982-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)