Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Binavne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform |
Den 2023-02-10 Statstidende Dekret
Den 2022-09-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Direktion: Per Birkegaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2017-02-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2014-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egerødvej 5, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gydebakken 31, 3310 Ølsted (offentliggjort 2014-05-27)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: jbirkegaard@mail.tele.dk (offentliggjort 2010-07-02)
Den 2010-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydebakken 31, 3310 Ølsted (offentliggjort 2014-05-27)
Den 2010-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Harløsevej 5, 3320 Skævinge (offentliggjort 2009-02-20)
Den 2010-03-20 tilføjes Direktion: Jens Birkegaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2010-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsaktivitet med værdipapirer m.v., at købe og sælge fast ejendom, at lade fast ejendom bebygge, at udføre entreprenørarbejde herunder for fremmed regning, herunder skov-entreprenørvirksomhed, samt at drive anden, lignende aktivitet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2010-03-20 tilføjes Vedtægter: 2010-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-19 tilføjes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET AF 11. NOVEMBER 1988 ApS (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2009-10-19 tilføjes Reelle ejere: Jens Birkegaard Andersen (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2009-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Harløsevej 5, 3320 Skævinge (offentliggjort 2009-02-20)
Den 2009-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 185, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 fjernes Revisor: ØSTLUND & SIVERSLETH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-08-29 tilføjes Direktion: Per Birkegaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 1997-08-29 fjernes Direktion: Jens Birkegaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-03-16 fjernes Revisor: E.J. REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-30 tilføjes Navne: TOTALENTREPRENØREN AF 10. MAJ 1982 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-29 fjernes Navne: PETERSBORGVEJHUSENE, HILLERØD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-05)
Den 1993-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-03-02)
Den 1986-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-03-02)
Den 1986-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 185, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-05-10 tilføjes Binavne: SKOVENTREPRENØREN AF 10. MAJ 1982 ApS, HANDELSSELSKABET JBA AF 10. MAJ 1982 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-10 tilføjes Direktion: Jens Birkegaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-05-10 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-05-10 tilføjes Navne: PETERSBORGVEJHUSENE, HILLERØD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-05-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1982-05-10 tilføjes Revisor: E.J. REVISION ApS, ØSTLUND & SIVERSLETH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)