Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Joas Løvenbalk Lyng | 05.02.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Robin | 28.09.2022 | 01.02.2023 | direktør |
Erik Havaleska | 30.05.2007 | 05.02.2021 | direktør |
Laust Carsten Munkholm Sørensen | 21.12.1982 | 30.05.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Joas Løvenbalk Lyng | 21.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Philipp Johannes Grimme | 21.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Helmut Josef Willen | 21.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christoph Grimme | 27.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bo Priiskorn | 13.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Brouer | 27.12.2019 | 21.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Erik Havaleska | 13.08.2013 | 28.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Walter | 05.03.2013 | 21.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Franz-Bernd Kruthaup | 31.05.2012 | 27.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Ahrens Jensen | 18.05.2004 | 13.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Line Correll | 18.05.2004 | 05.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
John Monrad Aagaard | 27.03.2000 | 31.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Steen Bøgegaard Nielsen | 21.04.1997 | 18.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Laust Carsten Munkholm Sørensen | 21.12.1982 | 05.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Søren Larsen | 21.12.1982 | 18.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Vagn Dyring | 21.12.1982 | 27.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Munkholm Sørensen | 21.12.1982 | 16.04.1998 | bestyrelsesmedlem |