Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Aabakke | 19.11.1982 | 28.04.1994 | direktion |
Tommy Viggo Kirst | 19.11.1982 | 24.07.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik von Scholten | 19.11.1982 | 28.04.1994 | bestyrelse |
Erik Brødsgaard | 19.11.1982 | 28.04.1994 | bestyrelse |
Allan Steen Christensen | 19.11.1982 | 28.04.1994 | bestyrelse |
Per Aabakke | 19.11.1982 | 28.04.1994 | bestyrelse |
Tommy Viggo Kirst | 19.11.1982 | 11.06.1991 | bestyrelse |
Pia Rosengaard Morrison | 19.11.1982 | 11.06.1991 | bestyrelse |
Helga Albertine Kirst | 19.11.1982 | 11.06.1991 | formand |
Bent Meyer | 19.11.1982 | 25.05.1990 | bestyrelse |