Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-04-06 fjernes Navne: EJERBOLIGFINANSIERINGSSELSKABET AF 01.10.1982 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hundige Strandvej 197, 2670 Greve (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-06-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 fjernes Revisor: Mogens Erling Berchtold Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-10 fjernes Bestyrelse: Nick Worm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-10 fjernes Direktion: Nick Worm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt byggeri samt finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-09 tilføjes Vedtægter: 1986-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hundige Strandvej 197, 2670 Greve (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-06 tilføjes Bestyrelse: Nick Worm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-06 tilføjes Direktion: Nick Worm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-06-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-06 tilføjes Navne: EJERBOLIGFINANSIERINGSSELSKABET AF 01.10.1982 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-06 tilføjes Revisor: Mogens Erling Berchtold Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)