Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-16 fjernes Direktion: Inga Krantz (direktør) (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-02-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2016-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-29)
Den 2016-07-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-29)
Den 2016-07-11 tilføjes Vedtægter: 2016-07-11 (offentliggjort 2016-10-29)
Den 2016-07-11 fjernes Revisor: Anpartsselskabet af 1/9 2005 (offentliggjort 2016-10-29)
Den 2016-05-25 tilføjes Revisor: Anpartsselskabet af 1/9 2005 (offentliggjort 2016-10-29)
Den 2016-05-24 fjernes Revisor: Per Abelsen (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden trykning (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre trykkerier i øvrigt (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1998-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive off-setproduktion samt andet dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-27 tilføjes Vedtægter: 1998-11-27 (offentliggjort 2016-10-29)
Den 1998-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 129.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-28 fjernes Revisor: Godthåb Revisionskontor Ole Bendtsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-21 tilføjes Revisor: Per Abelsen (offentliggjort 2016-07-05)
Den 1994-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-06 fjernes Direktion: Ivan Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-07-05 fjernes Direktion: Thorvald Kristian Holm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-02-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-07)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-01 tilføjes Legale ejere: Frank Clifford Krantz (offentliggjort 2023-03-17)
Den 1984-04-01 tilføjes Reelle ejere: Frank Clifford Krantz (offentliggjort 2023-03-17)
Den 1982-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adolf Jensensvej 431, 3900 Nuuk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-01 tilføjes Direktion: Thorvald Kristian Holm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-01 tilføjes Hovedbranche: Andre trykkerier i øvrigt (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1982-04-01 tilføjes Navne: NUUK OFFSET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-29)
Den 1982-04-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Godthåb Revisionskontor Ole Bendtsen (offentliggjort 2015-09-07)
Den 1982-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)