Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1994-09-05 fjernes Navne: HANDELS- OG INVESTERINGSSELSKABET SEJOB I AF KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 7, 1., 9870 Sindal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1992-02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Omlægningsperiode slut: 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Omlægningsperiode start: 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Revisor: Knud Ejvin Blindum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-26 fjernes Direktion: Kai Kilmèr Dan Hoffman (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1992-02-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-27 fjernes Bestyrelse: Stig Carsten Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-27 fjernes Direktion: Stig Carsten Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-27 fjernes Revisor: Arne Lind Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, herunder import og eksport, industrivirksomhed, investering i beslægtede virksomheder, ejendomme, aktier, obligationer, finansiering og garantistillelser og det som direktionen finder naturligt i forbindelse med selskabets drift. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-20 tilføjes Vedtægter: 1991-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 7, 1., 9870 Sindal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-02 tilføjes Bestyrelse: Stig Carsten Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-02 tilføjes Direktion: Stig Carsten Østergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-02 tilføjes Navne: HANDELS- OG INVESTERINGSSELSKABET SEJOB I AF KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-02 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-02 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-02 tilføjes Revisor: Arne Lind Kristiansen, Knud Ejvin Blindum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)