Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1996-07-02 fjernes Navne: KONGSHØJ MØLLE SPRØJTESERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Mikkelenborgvej 2, 5871 Frørup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-17 fjernes Revisor: Revisionskontoret Landsfore- ningen Danske Maskinstationer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-31 fjernes Direktion: Niels Peder Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-30 fjernes Revisor: Leif Eilert Skadberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-21 fjernes Revisor: "REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og maskinstationsvirksomhed, herunder ukrudtsbekæmpelse af enhver art (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-18 tilføjes Vedtægter: 1985-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mikkelenborgvej 2, 5871 Frørup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-19 tilføjes Direktion: Niels Peder Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-19 tilføjes Navne: KONGSHØJ MØLLE SPRØJTESERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-19 tilføjes Revisor: "REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER", Leif Eilert Skadberg, Revisionskontoret Landsfore- ningen Danske Maskinstationer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)