Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse |
Den 2014-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-10 fjernes Bestyrelse: Lisbeth Dalgaard Svanholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Direktion: Jesper Munck Loiborg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-10 fjernes Kontaktoplysninger: kfi@kfi.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-10 fjernes Navne: A/S KFI-DETAIL (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-10 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Omlægningsperiode start: 1999-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-25 tilføjes Bestyrelse: Bo Rygaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Bestyrelse: Frits Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, hånd- værk, restaurationsvirksomhed samt foretage investering i fast ejendom efter bestyrelsens nærmere bestemmelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 505.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Vedtægter: 2014-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 fjernes Bestyrelse: Peter Christian Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-29 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-01-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2013-01-11 tilføjes Bestyrelse: Michael Holm Johansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-14 tilføjes Bestyrelse: Peter Christian Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-14 fjernes Bestyrelse: Marcus Choleva (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-14 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 tilføjes Direktion: Jesper Munck Loiborg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-19 fjernes Direktion: Marcus Choleva (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 tilføjes Bestyrelse: Torben Kaad Friis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 fjernes Bestyrelse: Simon Bent Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-04 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Bestyrelse: Simon Bent Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 fjernes Bestyrelse: Jan Schmidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Direktion: Marcus Choleva (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 fjernes Direktion: Villy Ehlers (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: kfi@kfi.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-03-12 tilføjes Navne: A/S KFI-DETAIL (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-03-11 fjernes Navne: V. EHLERS - STORMARKED. NÆSTVED A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2000-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedgade 24-26, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-07 fjernes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 1. APRIL 1999 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-09-23 tilføjes Bestyrelse: Marcus Choleva (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-23 fjernes Bestyrelse: Kjeld Thun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-21 fjernes Bestyrelse: Erik Rønne Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-21 fjernes Direktion: Jan Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-17 fjernes Bestyrelse: Villy Ehlers (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedgade 24-26, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-06-26 tilføjes Bestyrelse: Villy Ehlers (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-26 tilføjes Direktion: Jan Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-06-26 tilføjes Navne: V. EHLERS - STORMARKED. NÆSTVED A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-26 tilføjes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 1. APRIL 1999, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1982-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)