Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Boyesgade 26, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-08 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-08 fjernes Navne: DANSK DISCO TEKNIK. VIBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-11-08 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-08 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-08 fjernes Revisor: Nd Revision Viborg I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 fjernes Direktion: Gert Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-15 tilføjes Revisor: Nd Revision Viborg I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-15 fjernes Revisor: Poul Linnemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Vedtægter: 1996-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-12 tilføjes Navne: DANSK DISCO TEKNIK. VIBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-11 fjernes Navne: ApS SMBK NR. 785 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-08 tilføjes Direktion: Gert Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-08 fjernes Direktion: Henrik Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-08 tilføjes Revisor: Poul Linnemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-08 fjernes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 tilføjes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Peder Alberts en (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-05 fjernes Revisor: Revisor Claus Blach (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boyesgade 26, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-01-18 tilføjes Direktion: Henrik Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-01-18 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-01-18 tilføjes Navne: ApS SMBK NR. 785 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1983-01-18 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-01-18 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-01-18 tilføjes Revisor: Revisor Claus Blach, Revisionsfirmaet Peder Alberts en (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)