Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Raymond Klavestad | 26.06.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikael Claes Wandt | 22.10.2013 | 26.06.2015 | adm. dir |
Jens Jonas Lagerstedt | 30.05.2013 | 22.10.2013 | adm. dir |
Raymond Klavestad | 01.10.2012 | 30.05.2013 | direktør |
Jens Jonas Lagerstedt | 02.01.2012 | 01.10.2012 | adm. dir |
Chris Lund-Hansen | 01.06.2007 | 02.01.2012 | adm. dir |
Øystein Bamrud | 08.02.2007 | 30.05.2007 | adm. dir |
Michael Nielsen | 28.09.1982 | 08.02.2007 | adm. dir |
Svend Aage Christiansen | 28.09.1982 | 15.09.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johan Gustav Sälgström | 28.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Freddy Haraldsen | 31.01.2022 | formand |
Jan Ingemar Darlin | 13.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pål Hampus Bergström | 13.12.2021 | 31.01.2022 | formand |
Pål Hampus Bergström | 25.10.2021 | 12.12.2021 | formand |
Lena Elisabet Smeby Udesen | 20.05.2019 | 28.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Leif Johan Karlsson | 15.08.2017 | 25.10.2021 | formand |
Daniel Linus Singelman | 15.08.2017 | 29.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Linda Marie-Louise Ulfward | 15.08.2017 | 13.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Raymond Klavestad | 26.06.2015 | 15.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Gösta Anders Stenberg | 22.10.2013 | 15.08.2017 | suppleant |
Mikael Claes Wandt | 22.10.2013 | 26.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Max Olof Hansson | 30.05.2013 | 15.08.2017 | formand |
Jens Jonas Lagerstedt | 30.05.2013 | 22.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Carl-Johan Bernth Ahlström | 02.01.2012 | 15.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Gösta Anders Stenberg | 02.01.2012 | 29.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jonas Lagerstedt | 02.01.2012 | 01.10.2012 | suppleant |
Per Krister Fingal | 09.12.2010 | 02.01.2012 | formand |
Erik Blandhoel | 15.04.2010 | 02.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Frank Roar Ambjørnrød | 08.05.2009 | 15.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Chris Lund-Hansen | 29.05.2008 | 02.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Leif Erling Aronsveen | 29.05.2008 | 09.12.2010 | formand |
Ole Petter Haugerud | 29.05.2008 | 08.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Anders Åke Karlsson | 10.05.2005 | 29.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Bengt Rune Axel Fahlstrom | 10.05.2005 | 29.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Erik Langaker | 10.05.2005 | 29.05.2008 | formand |
Fredrik Agerup | 05.05.2004 | 10.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Tore Lysfjord | 23.05.2002 | 10.05.2005 | formand |
Kristian Sverre | 23.05.2002 | 05.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Per Krister Fingal | 22.05.2000 | 23.05.2002 | formand |
Leif Palmdahl | 11.11.1997 | 22.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Michael Nielsen | 28.09.1982 | 10.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Svend Aage Christiansen | 28.09.1982 | 22.05.2000 | formand |
Merete Norup | 28.09.1982 | 16.12.1997 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Christiansen | 28.09.1982 | 11.11.1997 | formand |