Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Voigt Hansen | 02.11.1982 | 20.12.2004 | direktion |
Jørgen Tauber Lassen | 02.11.1982 | 24.10.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Voigt Hansen | 02.11.1982 | 20.12.2004 | bestyrelse |
Henrik Horn Andersen | 02.11.1982 | 20.12.2004 | bestyrelse |
Arne Frederiksen | 02.11.1982 | 20.12.2004 | formand |
Børge Werner Christensen | 02.11.1982 | 20.08.1992 | bestyrelse |
Poul Reinholdt Hansen | 02.11.1982 | 21.01.1991 | bestyrelse |
Jørgen Tauber Lassen | 02.11.1982 | 24.10.1989 | bestyrelse |