Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1991-10-28 fjernes Navne: INDUSTRIAL AND TRADE CONSULTANTS, COPENHAGEN, ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 3, 1., 1450 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-23 fjernes Bestyrelse: Niels Sundel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-23 fjernes Direktion: Søren Krüger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-23 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-23 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-23 fjernes Revisor: Ole Thøger Weile (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-20 fjernes Direktion: Niels Sundel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-25 tilføjes Navne: INDUSTRIAL AND TRADE CONSULTANTS, COPENHAGEN, ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 fjernes Navne: D.I. & E.B./MARKETING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulentbistand til industri og handel, forlagsvirksomhed samt financiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-22 tilføjes Vedtægter: 1987-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 3, 1., 1450 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Bestyrelse: Niels Sundel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Direktion: Niels Sundel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Navne: D.I. & E.B./MARKETING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Revisor: Ole Thøger Weile (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)