Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1990-03-17 fjernes Navne: SILKEBORG FÆLLESBYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tietgensvej 13, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-13 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-13 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-13 fjernes Revisor: Svend Gross Otkjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-28 fjernes Bestyrelse: Inga Rosgaard Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-28 fjernes Direktion: Aage Sehested Holm Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, finansiering og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-22 tilføjes Vedtægter: 1985-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tietgensvej 13, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Bestyrelse: Inga Rosgaard Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Direktion: Aage Sehested Holm Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Navne: SILKEBORG FÆLLESBYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Revisor: Svend Gross Otkjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)