Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benny Ole Grath | 03.10.2005 | 28.04.2010 | direktion |
Susanne Grath | 03.10.2005 | 28.04.2010 | direktion |
Flemming Meinert Brændsgaard Kristensen | 02.08.1999 | 03.10.2005 | direktion |
Kjeld Pedersen | 19.12.1996 | 02.08.1999 | direktion |
Uwe Teichert | 02.11.1982 | 19.12.1996 | direktion |
Kurt Thorsen | 02.11.1982 | 11.09.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benny Ole Grath | 03.10.2005 | 28.04.2010 | bestyrelse |
Jørgen Tybring | 03.10.2005 | 28.04.2010 | bestyrelse |
Henning Kastel | 03.10.2005 | 28.04.2010 | formand |
Flemming Meinert Brændsgaard Kristensen | 14.07.2000 | 03.10.2005 | bestyrelse |
Preben Rued Jørgensen | 14.07.2000 | 03.10.2005 | formand |
Lene Dulong Jørgensen | 21.03.2000 | 03.10.2005 | bestyrelse |
Anders Cold | 19.12.1996 | 21.03.2000 | bestyrelse |
Søren Greve Larsen | 19.12.1996 | 21.03.2000 | bestyrelse |
Kjeld Pedersen | 19.12.1996 | 19.12.1996 | bestyrelse |
Birthe Hansen | 03.01.1996 | 25.03.1998 | bestyrelse |
Lene Dulong Jørgensen | 03.01.1996 | 19.12.1996 | bestyrelse |
Erik Malberg | 02.11.1982 | 03.10.2005 | bestyrelse |
Karen Else Thede Gunge Nørballe | 02.11.1982 | 03.01.1996 | bestyrelse |
Jørgen Hedegaard | 02.11.1982 | 28.01.1994 | bestyrelse |
Kurt Thorsen | 02.11.1982 | 28.01.1994 | bestyrelse |