Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Glyptoteket 4, 1575 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 fjernes Direktion: Percy Kondrup Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 fjernes Navne: EIKI AUTODELE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet F. Hjøllund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-04 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-01 fjernes Revisor: Inpact Holding af 31. December 1992, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 tilføjes Vedtægter: 1996-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet F. Hjøllund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Glyptoteket 4, 1575 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-02 tilføjes Direktion: Percy Kondrup Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-02 tilføjes Navne: EIKI AUTODELE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Revisor: Inpact Holding af 31. December 1992, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)