Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NORD SCAN LINE K/S. (offentliggjort 2018-12-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolevænget 7, 6840 Oksbøl (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 fjernes Direktion: John Aage Holm Hansen (direktion) (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-10-31 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-02 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 fjernes Legale ejere: John Aage Holm Hansen, Tove Kirkegaard Hansen (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 fjernes Navne: BAUNHØJ ApS (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 fjernes Omlægningsperiode start: 2009-11-01 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 fjernes Reelle ejere: John Aage Holm Hansen, Tove Kirkegaard Hansen (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-05 tilføjes Reelle ejere: John Aage Holm Hansen, Tove Kirkegaard Hansen (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Legale ejere: John Aage Holm Hansen, Tove Kirkegaard Hansen (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri samt erhverve og drive landbrugsejendommen Baunhøjvej 38, Oksbøl. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2011-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2011-05-31 tilføjes Vedtægter: 2011-05-31 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2011-05-31 fjernes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2009-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-11-01 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevænget 7, 6840 Oksbøl (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2009-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Baunhøjvej 38, 6840 Oksbøl (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2003-10-21)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baunhøjvej 38, 6840 Oksbøl (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Baunhøjvej 38, 6840 Oksbøl (offentliggjort 2002-06-04)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-16 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2003-10-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-10-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baunhøjvej 38, 6840 Oksbøl (offentliggjort 2002-06-04)
Den 2002-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 436, 6854 Henne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-11 tilføjes Navne: BAUNHØJ ApS (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2002-04-10 fjernes Navne: ApS HVKMD 5 NR. 450 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-10-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-10-21)
Den 2000-10-25 fjernes Hovedbranche: Ferieboligudlejning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 1996-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-11)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 436, 6854 Henne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-02 tilføjes Direktion: John Aage Holm Hansen (direktion) (offentliggjort 2019-04-11)
Den 1982-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-10-31 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 1982-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-02 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 1982-11-02 tilføjes Hovedbranche: Ferieboligudlejning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-02 tilføjes Navne: ApS HVKMD 5 NR. 450 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 1982-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 1982-11-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-11)
Den 1982-11-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-11)
Den 1982-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-11)