Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikael Foged Pedersen | 15.11.2005 | 22.12.2010 | direktion |
Peter Chresten Jensen Christensen | 05.10.1983 | 15.11.2005 | direktion |
Niels Peter Lund | 05.10.1983 | 08.01.1992 | direktion |
Thomas Aarup | 05.10.1983 | 08.01.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Åke Waldaeus | 15.05.2007 | 22.12.2010 | bestyrelse |
Oluf Gunnar Moström | 15.05.2007 | 22.12.2010 | formand |
Mikael Foged Pedersen | 15.11.2005 | 22.12.2010 | bestyrelse |
Yonnie Bergqvist | 30.03.2004 | 15.05.2007 | formand |
Peter Chresten Jensen Christensen | 06.12.2000 | 15.11.2005 | bestyrelse |
Ulf Torbjørn Riese | 06.12.2000 | 30.03.2004 | bestyrelse |
Lars Gustaf Kahnlund | 06.12.2000 | 17.12.2002 | bestyrelse |
Ivan Christiansen | 28.02.1996 | 06.12.2000 | bestyrelse |
Finn Strier Poulsen | 05.10.1983 | 06.12.2000 | bestyrelse |
Jørgen Kjældgaard | 05.10.1983 | 06.12.2000 | formand |
Jørn Balch Christensen | 05.10.1983 | 06.12.2000 | næstformand |
Poul Jensen | 05.10.1983 | 28.02.1996 | bestyrelse |
Knud Brandenborg | 05.10.1983 | 08.01.1992 | bestyrelse |
Ivan Christiansen | 05.10.1983 | 08.11.1990 | bestyrelse |
Peter Olaf Nissen Larson | 05.10.1983 | 08.11.1990 | bestyrelse |
Flemming Hansen | 05.10.1983 | 15.03.1989 | bestyrelse |
Bent Åge Petersen, Horsens Sparekasse | 05.10.1983 | 15.03.1989 | bestyrelse |