Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-09-29 fjernes Navne: ApS HVKMD 5 NR. 369 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 17, 1055 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 fjernes Omlægningsperiode start: 1985-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 fjernes Revisor: Reg. revior Peter Andreas Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-18 fjernes Bestyrelse: Poul Henning Fabricius Kjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-18 fjernes Direktion: Jørgen Stæhr Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, eller et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-02 tilføjes Vedtægter: 1986-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1985-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 17, 1055 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Bestyrelse: Poul Henning Fabricius Kjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Direktion: Jørgen Stæhr Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Navne: ApS HVKMD 5 NR. 369 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Revisor: Reg. revior Peter Andreas Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)