Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-06 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2014-10-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GLAMSBJERG TØMRER OG SNEDKER A/S. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2024-09-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-07-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-07-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-07-11 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-03-14 fjernes Reelle ejere: Rasmus Pedersen, Trine Vinberg Christensen, Morten Pedersen (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-10-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2023-10-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-10-30 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-10-05 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-04 fjernes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-07-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-11 tilføjes Reelle ejere: Tove Susanne Pedersen (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2016-10-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværks-, industri-, handels-, entreprenør- og udlejningsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 tilføjes Vedtægter: 2011-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2009-12-14 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2009-02-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-04-27)
Den 2008-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2008-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-11 tilføjes Legale ejere: Tove Susanne Pedersen, RPG HOLDING ApS, TPG HOLDING ApS, MPG HOLDING, GLAMSBJERG ApS, JPTP HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2008-01-11 fjernes Legale ejere: Tove Susanne Pedersen (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2008-01-11 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Pedersen, Trine Vinberg Christensen, Morten Pedersen (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Biludlejning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 36, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 36, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-04 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2024-07-03)
Den 1996-10-04 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-26 fjernes Revisor: Carsten Axel Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 36, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-02 tilføjes Binavne: GLAMSBJERG TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Direktion: Jørgen Ejvind Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Hovedbranche: Biludlejning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-02 tilføjes Navne: JØRGEN PEDERSEN. GLAMSBJERG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-02 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 1982-11-02 tilføjes Revisor: Carsten Axel Laursen, FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)