Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-02-26 fjernes Navne: H.H. LEASING & FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 47, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-24 fjernes Bestyrelse: Arne Søndergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-24 fjernes Direktion: Jens Jørgen Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-24 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-24 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-24 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-24 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-24 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-24 tilføjes Navne: H.H. LEASING & FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 fjernes Navne: H.H. LEASING & FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg, financiering, leasing og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand sammen med et medlem af bestyrelsen eller af en direktør sammen med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Vedtægter: 1996-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-06 fjernes Bestyrelse: Steen Schierbeck (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-02 fjernes Bestyrelse: Tove Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-02 fjernes Direktion: Tove Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-26 fjernes Bestyrelse: Jørgen Landbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 220.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-27 tilføjes Navne: H.H. LEASING & FINANS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-26 fjernes Navne: H.H. LEASING & FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kai Lindbergs Gade 47, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-20 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Landbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-20 tilføjes Direktion: Tove Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-20 tilføjes Navne: H.H. LEASING & FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-20 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)