Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Boas | 30.11.2001 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Skyum | 07.08.1985 | 30.11.2001 | direktør |
Jens Rasmussen | 07.08.1985 | 03.12.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anne Sophie Karine Brønnum Klubien Scavenius | 01.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth | 01.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gregers Christian Wedell-Wedellsborg | 14.05.2013 | 31.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Mogens Wedell-Wedellsborg | 01.04.2008 | 14.05.2013 | formand |
Christian Georg Peter Moltke | 07.08.1985 | 01.02.2006 | bestyrelsesmedlem |