Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1990-10-09 fjernes Navne: A/S AF 17.11.1982, HOLDINGSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Dr. Tværgade 30, 1304 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-05 fjernes Bestyrelse: Birger Thal Jantzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-05 fjernes Direktion: Jakob Arne Broholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-05 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-14 tilføjes Navne: A/S AF 17.11.1982, HOLDINGSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-13 fjernes Navne: A/S AF 17.11.1982, HOLDNINGELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-28 fjernes Bestyrelse: Ann Ruth Waterton (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-28 fjernes Direktion: Birger Thal Jantzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er anlægsaktivitet, herunder at eje og administrere aktier, obligationer, fast ejendom og anden hertil svarende aktivitet efter bestyrelsens skøn, specielt holdingvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-14 tilføjes Vedtægter: 1989-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dr. Tværgade 30, 1304 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-17 tilføjes Bestyrelse: Ann Ruth Waterton (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-17 tilføjes Direktion: Birger Thal Jantzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-17 tilføjes Navne: A/S AF 17.11.1982, HOLDNINGELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-17 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-17 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-17 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)