Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Bengt Marker Deichmann | 31.05.1999 | 28.08.2000 | direktion |
Carsten Bruun Jensen | 26.11.1982 | 31.05.1999 | direktion |
Svend Tøttrup | 26.11.1982 | 20.05.1997 | direktion |
Jørgen Christensen | 26.11.1982 | 16.03.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hakon Mogens Fjeldberg | 03.04.2000 | 28.08.2000 | formand |
Henrik Nordam | 08.12.1999 | 28.08.2000 | bestyrelse |
Bent Knie-Andersen | 31.05.1999 | 28.08.2000 | bestyrelse |
John Olsen | 27.10.1997 | 31.05.1999 | bestyrelse |
Jan Kauffmann | 20.05.1997 | 08.12.1999 | bestyrelse |
Jørgen Christensen | 26.11.1982 | 27.10.1997 | bestyrelse |
Svend Tøttrup | 26.11.1982 | 20.05.1997 | bestyrelse |
Ole Møller-Ernst Jensen | 26.11.1982 | 17.09.1993 | bestyrelse |
Carl Christian Otto Sandberg | 26.11.1982 | 17.09.1993 | formand |