Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Binavne | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Legale ejere | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Navne |
Den 2024-07-01 tilføjes Bestyrelse: Stephan Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-01 fjernes Bestyrelse: Jesper Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-30 fjernes Bestyrelse: Michael Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-05-10 tilføjes Binavne: Xcelgo A/S (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 tilføjes Binavne: Experior Expansion A/S (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-01 tilføjes Vedtægter: 2024-05-01 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-07-07 tilføjes Bestyrelse: Gregoire Rougnon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-07-07 fjernes Bestyrelse: Benoit Rene Camille Merriaux (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-07-07 tilføjes Vedtægter: 2023-07-07 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 tilføjes Bestyrelse: Gregoire Rougnon. (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2023-06-30 fjernes Bestyrelse: Benoit Merriaux (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-06-30 tilføjes Vedtægter: 2023-06-30 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2022-07-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-07-04 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-29 tilføjes Bestyrelse: Jesper Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-04-29 fjernes Bestyrelse: Michael Rene Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-04-28 fjernes Bestyrelse: Jesper Christensen (suppleant) (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-04-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-04-01 fjernes Bestyrelse: Jan Elkjær Busk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-03-31 fjernes Bestyrelse: Michael Christiansen (suppleant) (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-29 tilføjes Bestyrelse: Benoit Merriaux (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2021-01-29 fjernes Bestyrelse: Rasmus Haagensen Munkholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-12-18 tilføjes Binavne: Schneider Nordic Baltic A/S, Lexinvest A/S, Lexel A/S, Elmat A/S (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 114.000.000,00 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-12-18 tilføjes Legale ejere: Schneider Electric Industries SAS (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-12-18 fjernes Legale ejere: SCHNEIDER NORDIC BALTIC A/S (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-12-18 tilføjes Vedtægter: 2020-12-18 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-09 tilføjes Bestyrelse: Michael Christiansen (suppleant) (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2020-07-09 fjernes Bestyrelse: Ole Kjær-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2019-10-08 tilføjes Bestyrelse: Thomas Träger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-08 fjernes Bestyrelse: Thomas Träger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-08 tilføjes Direktion: Thomas Träger (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-08 fjernes Direktion: Thomas Träger (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-01 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Haagensen Munkholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2019-07-01 fjernes Bestyrelse: Jonas Anders Christian Gillsander (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Träger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-06-01 fjernes Bestyrelse: Helene Anna Rasmusson Egebøl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-06-01 tilføjes Direktion: Thomas Träger (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-06-01 fjernes Direktion: Helene Anna Rasmusson Egebøl (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-31 fjernes Bestyrelse: Thomas Träger (formand) (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-10 tilføjes Bestyrelse: Thomas Träger (formand) (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-04-10 fjernes Bestyrelse: Niels Holst Svenningsen (formand) (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-17 tilføjes Bestyrelse: Ole Kjær-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2018-12-17 fjernes Bestyrelse: Ole Skov Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-12-16 fjernes Bestyrelse: Ole Kjær-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-27 tilføjes Bestyrelse: Pia Gardø Riise (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2018-02-27 fjernes Bestyrelse: Alexandre Georges Michel Brunet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-02 tilføjes Binavne: PRO-FACE SCANDINAVIA A/S, PRO-FACE NORTHERN EUROPE A/S, PRO-FACE DENMARK A/S (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-27 tilføjes Vedtægter: 2017-07-27 (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2017-07-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-29 tilføjes Bestyrelse: Jonas Anders Christian Gillsander (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2017-06-29 fjernes Bestyrelse: Mohamed Omar Akrout (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 tilføjes Bestyrelse: Niels Holst Svenningsen (formand) (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2017-05-28 fjernes Bestyrelse: Niels Holst Svenningsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2017-05-27 tilføjes Bestyrelse: Helene Anna Rasmusson Egebøl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-24 tilføjes Bestyrelse: Ole Kjær-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2017-04-24 fjernes Bestyrelse: Uffe Egelund Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-07)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-02 tilføjes Bestyrelse: Ole Skov Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2017-01-02 tilføjes Direktion: Helene Anna Rasmusson Egebøl (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-29 fjernes Direktion: Thomas Träger (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-16 fjernes Bestyrelse: Anita Jensen Otzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-02 tilføjes Bestyrelse: Niels Holst Svenningsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-05 fjernes Bestyrelse: Omar Akrout (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-22 tilføjes Bestyrelse: Alexandre Georges Michel Brunet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2015-09-22 fjernes Bestyrelse: Rune Flengsrud (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-22 tilføjes Bestyrelse: Mohamed Omar Akrout (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupvang 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-02-12)
Den 2015-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 32, 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-02-12)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-17 tilføjes Legale ejere: SCHNEIDER NORDIC BALTIC A/S (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-22 tilføjes Bestyrelse: Omar Akrout (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-22 fjernes Bestyrelse: Thomas Träger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive industri-, handels- og investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-07-17 tilføjes Kapital (Kapital): 112.000.000,00 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2013-07-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-07-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, eller af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-07-17 tilføjes Vedtægter: 2013-07-17 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-04 tilføjes Bestyrelse: Anita Jensen Otzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-04 fjernes Bestyrelse: Anita Jensen Otzen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 110.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-10-24 tilføjes Bestyrelse: Barnaby Michael John Hampson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-24 fjernes Bestyrelse: Ole Sander (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-24 tilføjes Direktion: Thomas Träger (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-24 fjernes Direktion: Ole Sander (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-22 tilføjes Bestyrelse: Ole Sander (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-22 fjernes Bestyrelse: Claus Klinge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-08-10 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-26 tilføjes Direktion: Ole Sander (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-26 fjernes Direktion: Paul Ingvar Olsson (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-10 fjernes Bestyrelse: Kim Jegård Gungaard (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-06 tilføjes Bestyrelse: Nicholas Henrik Gulmann Lundsteen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-31 fjernes Bestyrelse: Jens Kold (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-27 tilføjes Direktion: Paul Ingvar Olsson (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-27 fjernes Direktion: Carl Frederik Stub Trock (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Träger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-31 fjernes Bestyrelse: Nicolas Jea Emile Vlieghe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-01 tilføjes Bestyrelse: Paul Ingvar Olsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-31 fjernes Bestyrelse: Etienne Lucien Laude (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-04 fjernes Bestyrelse: Rune Artur Johansson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Kold (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 fjernes Bestyrelse: Jens Kold (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater (offentliggjort 2008-01-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Installation af industrimaskiner og -udstyr (offentliggjort 2008-01-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med el-installationsmateriel (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Fremstilling af apparater til måling eller kontrol af elektriske størrelser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske afbrydere, relæer, sikringer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-06 tilføjes Bestyrelse: Jens Kold (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-06 fjernes Bestyrelse: Mogens Dybdal Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-06 fjernes Direktion: Åke Ronny Thorell (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-07 tilføjes Bestyrelse: Kim Jegård Gungaard (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-18 tilføjes Bestyrelse: Karen Lesley Ferguson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-18 fjernes Bestyrelse: Flemming Henze Tomdrup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-21 tilføjes Bestyrelse: Jens Pauli Joensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-21 fjernes Bestyrelse: Knud Lindberg Sant (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-21 tilføjes Direktion: Åke Ronny Thorell (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-21 fjernes Direktion: Kaj Erik Fischer Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-21 tilføjes Navne: SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK A/S (offentliggjort 2005-12-01)