Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Binavne | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Hovedbranche | Bibranche | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Navne | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 tilføjes Bestyrelse: Christina Schmidt Mourier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-21 fjernes Bestyrelse: Patrick Plucnar (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 tilføjes Binavne: Anarkist Brewery A/S (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-17 tilføjes Vedtægter: 2021-05-17 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 tilføjes Bestyrelse: Patrick Plucnar (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-09-01 fjernes Bestyrelse: Johannes Fredericus Christiaan Maria Savonije (formand) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 tilføjes Direktion: Lars Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 fjernes Bestyrelse: Lars Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-31 fjernes Direktion: Lars Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-15 tilføjes Bestyrelse: Lars Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-15 fjernes Bestyrelse: Patrick Plucnar (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-18 tilføjes Bestyrelse: Patrick Plucnar (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2017-09-18 fjernes Bestyrelse: Jesper Bo Jørgensen (formand) (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-17 fjernes Bestyrelse: Johannes Fredericus Christiaan Maria Savonije (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bo Jørgensen (formand) (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-04-01 fjernes Bestyrelse: Henrik Brandt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-21 tilføjes Binavne: Theodor Schiøtz Brewing Co. A/S, Kissmeyer Brewing Co. A/S (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-08 tilføjes Vedtægter: 2017-03-08 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-10-10 tilføjes Bestyrelse: Henrik Brandt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-10 tilføjes Direktion: Lars Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-10 fjernes Direktion: Henrik Brandt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er i eller uden for Danmark at yde teknisk eller merkantil bistand i forbindelse med industri, herunder bryggerivirksomhed, handel, landbrug, og dermed beslægtede brancher. Selskabet kan opføre, drive og sælge færdige fabrikker og dele heraf samt udføre konsulenttjeneste og management indenfor teknik, økonomi og markedsføring og drive handel indenfor ovennævnte områder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 tilføjes Vedtægter: 2012-04-27 (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2011-11-30 fjernes Bestyrelse: Peter Ryttergaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-05 tilføjes Bestyrelse: Peter Ryttergaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-05 fjernes Bestyrelse: Ulrik Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-16 tilføjes Direktion: Henrik Brandt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-16 fjernes Direktion: Poul Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-16 fjernes Bestyrelse: Poul Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-16 tilføjes Bestyrelse: Johannes Fredericus Christiaan Maria Savonije (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-16 fjernes Bestyrelse: Connie Astrup-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-30 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faxe Alle 1, 4640 Faxe (offentliggjort 2013-05-30)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Faxe Alle 1, 4640 Faxe (offentliggjort 2004-07-27)
Den 2006-12-29 tilføjes Bestyrelse: Connie Astrup-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-29 fjernes Bestyrelse: Leif Hess Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-12 fjernes Binavne: ST. HANS BRYGGERI A/S, DE FORENEDE MINERALVANDSFABRIKKER, "ST.ALBAN", "ST. KNUD", "ST. HANSKILDE", "KAROLINEKILDE", "THOR", OG"ODENSE MINERALVANDSFABRIK I ODENSE", ALBANI BRYGGERIERNE A/S (ALBANI BRYGGERI, BRYGGEROET ODENSE OGSLOTSBRYGGERIET) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Binavne: ST. HANS BRYGGERI A/S, DE FORENEDE MINERALVANDSFABRIKKER, "ST. ALBAN", "ST. KNUD", "ST. HANSKILDE", "KAROLINEKILDE", "THOR", OG "ODENSE MINERALVANDSFABRIK I ODENSE", ALBANI BRYGGERIERNE A/S (ALBANI BRYGGERI, BRYGGERIET ODENSE OG SLOTSBRYGGERIET) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-19 fjernes Binavne: ST. HANS BRYGGERI A/S, DE FORENEDE MINERALVANDSFABRIKKER, "ST. ALBAN", "ST. KNUD", "ST. HANSKILDE", "KAROLINEKILDE", "THOR", OG "ODENSE MINERALVANDSFABRIK I ODENSE", ALBANI BRYGGERIERNE A/S (ALBANI BRYGGERI, BRYGGEROET ODENSE OG SLOTSBRYGGERIET) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faxe Alle 1, 4640 Faxe (offentliggjort 2004-07-27)
Den 2004-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 35, 4640 Faxe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-23 fjernes Bestyrelse: Jørgen Worning (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-08-23 fjernes Direktion: Jørgen Worning (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-27 tilføjes Bestyrelse: Poul Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-27 tilføjes Direktion: Poul Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-25 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Worning (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-25 fjernes Bestyrelse: Knud-Erik Borup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-25 tilføjes Direktion: Jørgen Worning (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-25 fjernes Direktion: Eilif Damkær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 fjernes Direktion: Ole Valdemar Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-06-28 fjernes Direktion: Søren Pinstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-12-04 fjernes Direktion: Eyvind Johan Lundbye (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-06-22 fjernes Bestyrelse: Erik Sodemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-21 fjernes Bestyrelse: Knud-Erik Borup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-01-29 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET CEREKEM INTERNATIONAL LTD (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-28 fjernes Navne: AKTIESELSKABET CEREKEM AGRO LTD (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-28 fjernes Bestyrelse: Bo Sune Ivan Johansson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 35, 4640 Faxe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-13 tilføjes Bestyrelse: Bo Sune Ivan Johansson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-11-13 tilføjes Bibranche: Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-13 tilføjes Binavne: ST. HANS BRYGGERI A/S, DE FORENEDE MINERALVANDSFABRIKKER, "ST. ALBAN", "ST. KNUD", "ST. HANSKILDE", "KAROLINEKILDE", "THOR", OG "ODENSE MINERALVANDSFABRIK I ODENSE", ALBANI BRYGGERIERNE A/S (ALBANI BRYGGERI, BRYGGEROET ODENSE OG SLOTSBRYGGERIET), ST. HANS BRYGGERI A/S, DE FORENEDE MINERALVANDSFABRIKKER, "ST. ALBAN", "ST. KNUD", "ST. HANSKILDE", "KAROLINEKILDE", "THOR", OG "ODENSE MINERALVANDSFABRIK I ODENSE", ALBANI BRYGGERIERNE A/S (ALBANI BRYGGERI, BRYGGERIET ODENSE OG SLOTSBRYGGERIET), ST. HANS BRYGGERI A/S, DE FORENEDE MINERALVANDSFABRIKKER, "ST.ALBAN", "ST. KNUD", "ST. HANSKILDE", "KAROLINEKILDE", "THOR", OG"ODENSE MINERALVANDSFABRIK I ODENSE", ALBANI BRYGGERIERNE A/S (ALBANI BRYGGERI, BRYGGEROET ODENSE OGSLOTSBRYGGERIET), ØSTJYDSKE BRYGGERIER AKTIESELSKAB, XBEER A/S, THOR BRYGGERIERNE A/S, THE DANISH BREWERY GROUP A/S, THE BREWERY GROUP DENMARK A/S, SØNDERBORG MINERALVANDSFABRIK A/S, SVENDBORG BRYGHUS A/S, ST. HANS BRYGGERI A/S, DE FORENEDE MINERALVANDSFABRIKKER,"ST. ALBAN", "ST. KNUD", "ST. HANSKILDE", "KAROLINEKILDE", "THOR", OG "ODENSE MINERALVANDSFABRIK I ODENSE", SLOTSMØLLEN KOLDING A/S, SCANDINAVIAN BREWERIES A/S, SAMVIRKENDE DANSKE PROVINSBRYGGERIER A/S, ROYAL UNIBREW DANMARK A/S, ROLINK A/S, ODIN ENGROS A/S, NORDJYDSK MALTERI A/S, NORDJYDSK BRYGGERIER A/S, MOSTERIET ABILD, HAASTRUP A/S, MIDTJYDSK BREWERIES A/S, JYSKE BRYGGERIER A/S, JYSKE BRYG HOLDING A/S, HORSENS NY MALTERI A/S, HORSENS BRYGHUS A/S, GIRAF BRYGGERIET A/S, GIRAF BREWERIES LTD A/S, FAXE INTERNATIONAL DK A/S, FAXE BRYGGERI A/S, FAXE BRYG HOLDING A/S, FAXE BREWERY LTD A/S, DET DANSKE BRYGHUS A/S, DEPOFA A/S, DEN DANSKE BRYGGERIGRUPPE A/S, DE SAMVIRKENDE JYSKE BRYGGERIER A/S, DANSK PÅSKEBOCKBRYGGERI A/S, DANSK MAJBOCKBRYGGERI A/S, DANSK JULEBOCKBRYGGERI A/S, DANSK GULDBOCKBRYGGERI A/S, DANISH INTERBREW LTD. A/S, DANISH BEER EXPORT A/S, CITEA VIN NYKØBING F. A/S, CERES BRYGGERIERNES MINERALVANDSFABRIK A/S, KØBENHAVN, CERES BRYGGERIERNE HJØRRING A/S, CERES BRYGGERIERNE A/S, BRYGGERIGRUPPEN DANMARK A/S, BRYGGERIGRUPPEN A/S, BRYGGERIET URBAN A/S, BRYGGERIET SKANDIA A/S, BRYGGERIET LIMFJORDEN A/S, BRYGGERIET "VEJLE" A/S, BRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/S, BOGENSE BRYGGERI A/S, BFJ A/S, ALBANI BRYGGERIERNE A/S (ALBANI BRYGGERI, BRYGGERIET ODENSE OGSLOTSBRYGGERIET), ALBANI BREWERIES LTD A/S, AKTIESELSKABET CEREKEM AGRO LTD, AKTIESELSKABET BRYGGERIER VENDIA, AALBORG AKTIE-BRYGGERIER A/S, A/S NYKØBING F. BRYGHUS, A/S BRYGGERIET ODIN, A/S BRYGGERIET CARLSMINDE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-13 tilføjes Direktion: Eyvind Johan Lundbye (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-11-13 tilføjes Hovedbranche: Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-13 tilføjes Legale ejere: ROYAL UNIBREW A/S (offentliggjort 2015-06-10)
Den 1984-11-13 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET CEREKEM AGRO LTD (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-11-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)