Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tom Olesen | 30.11.1982 | 02.11.1989 | direktion |
Gunnar Aass | 30.11.1982 | 15.03.1989 | direktion |
Jens Jørgen Gents | 30.11.1982 | 17.06.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gunnar Aass | 30.11.1982 | 02.11.1989 | bestyrelse |
Jens Jørgen Gents | 30.11.1982 | 02.11.1989 | bestyrelse |
Alwyn Llwyd | 30.11.1982 | 02.11.1989 | bestyrelse |
Peter McQuade | 30.11.1982 | 02.11.1989 | bestyrelse |
Mauro Marcucci | 30.11.1982 | 02.11.1989 | formand |
John Boyd Henriksen | 30.11.1982 | 02.11.1989 | næstformand |
Henrik Nørkær Hansen | 30.11.1982 | 07.02.1989 | bestyrelse |
Jan Morits Skaugen | 30.11.1982 | 17.06.1988 | bestyrelse |