Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Bibranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærgårdsvej 25, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-29 fjernes Bestyrelse: Søren Iversen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-29 fjernes Direktion: Michael Willaume Brændgaard Mathiasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-29 fjernes Navne: HARRY IVERSEN MØBLER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-01-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-29 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af dele af træ til bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-25 tilføjes Bestyrelse: Søren Iversen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 fjernes Bestyrelse: Heinrich Legaard Küsch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 fjernes Bestyrelse: Ole Lund Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 tilføjes Direktion: Michael Willaume Brændgaard Mathiasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 fjernes Direktion: Søren Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, produktion, salg og handel med møbler og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. Derudover tegnes selskabet af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening samt af bestyrelsens formand i forening med 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 tilføjes Vedtægter: 2002-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-19 tilføjes Bestyrelse: Ole Lund Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-19 fjernes Bestyrelse: Harry Handberg Iversen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-19 fjernes Direktion: Harry Handberg Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-15 tilføjes Bestyrelse: Michael Serup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-15 fjernes Bestyrelse: Torben Rifbjerg-Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-14 tilføjes Bestyrelse: Torben Rifbjerg-Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-14 fjernes Bestyrelse: Søren Iversen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Bestyrelse: Tove Iversen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-23 tilføjes Bestyrelse: Heinrich Legaard Küsch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-23 fjernes Bestyrelse: Tove Iversen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-23 fjernes Revisor: Revisionskontoret i Videbæk, FRR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-23 fjernes Bestyrelse: Jens Højmose Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Navne: HARRY IVERSEN MØBLER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-30 fjernes Navne: HATO DESIGN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-29 tilføjes Revisor: Revisionskontoret i Videbæk, FRR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-29 fjernes Revisor: SELSKABET AF 1. 12 - 95 REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærgårdsvej 25, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-30 tilføjes Bestyrelse: Jens Højmose Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Bibranche: Fremstilling af dele af træ til bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-30 tilføjes Direktion: Harry Handberg Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-30 tilføjes Navne: HATO DESIGN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-11-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 1. 12 - 95 REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)