Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1991-05-16 fjernes Navne: S.B.A. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 169, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Bestyrelse: Maria Andersson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Direktion: Steen Bruun Andersson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansiering og administration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-22 tilføjes Vedtægter: 1986-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 169, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Bestyrelse: Maria Andersson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Direktion: Steen Bruun Andersson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Navne: S.B.A. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)