Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse |
Den 2021-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Røsnæsvej 370, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 fjernes Direktion: Niels Ditlev Ditlevsen (direktion) (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-19 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1988-11-24 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 fjernes Kontaktoplysninger: ditlev@plantxt.dk (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 fjernes Legale ejere: Niels Ditlev Ditlevsen (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 fjernes Navne: PLAN TXT ApS (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 fjernes Reelle ejere: Niels Ditlev Ditlevsen (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-09-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røsnæsvej 370, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Halvtolv 17, 1. th., 1436 København K (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-10-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halvtolv 17, 1. th., 1436 København K (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Herman Triers Plads 5, 3. 2., 1631 København V (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-08-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herman Triers Plads 5, 3. 2., 1631 København V (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2017-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Egensevej 10, 5700 Svendborg (offentliggjort 2017-02-05)
Den 2017-02-05 tilføjes Kontaktoplysninger: ditlev@plantxt.dk (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2016-10-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egensevej 10, 5700 Svendborg (offentliggjort 2017-02-05)
Den 2014-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordstensvej 11, 3400 Hillerød (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-06 fjernes Revisor: STRYHN & HARDER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordstensvej 11, 3400 Hillerød (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2008-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 3, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Revisor: STRYHN & HARDER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 fjernes Revisor: Ole Tøger Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 1996-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-24)
Den 1996-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive arkitekt - og informationsvirksomhed samt handel og finansiering (offentliggjort 2021-03-24)
Den 1996-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-03-24)
Den 1996-09-03 tilføjes Vedtægter: 1996-09-03 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 1996-09-03 fjernes Bestyrelse: Laust Toft Hallund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-13 tilføjes Navne: PLAN TXT ApS (offentliggjort 2021-03-24)
Den 1995-01-12 fjernes Navne: MOGENS A. KNUDSEN KOMMUNIKATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-01-12 fjernes Bestyrelse: Ingrid Martlev (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-12 fjernes Direktion: Mogens Arngot Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-24 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1988-11-24 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 1988-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-24)
Den 1988-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 3, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-19 tilføjes Bestyrelse: Ingrid Martlev (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-19 tilføjes Direktion: Mogens Arngot Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 1982-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-19 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 1982-11-19 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-19 tilføjes Legale ejere: Niels Ditlev Ditlevsen (offentliggjort 2021-03-24)
Den 1982-11-19 tilføjes Navne: MOGENS A. KNUDSEN KOMMUNIKATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-11-19 tilføjes Reelle ejere: Niels Ditlev Ditlevsen (offentliggjort 2021-03-24)
Den 1982-11-19 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 1982-11-19 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 1982-11-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-24)
Den 1982-11-19 tilføjes Revisor: Ole Tøger Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 1982-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)