Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Virksomhedsstatus | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Navne | Binavne | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform |
Den 1992-12-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S LADY & KID. (offentliggjort 2001-02-15)
Den 1997-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S LADY & KID. (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-30 tilføjes Vedtægter: 2024-05-30 (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Højmevej 30, 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 33, 1256 København K (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-30 tilføjes Reelle ejere: Erling Daell, Kurt Eduard Daell (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-12-29 fjernes Reelle ejere: Erling Daell, Kurt Eduard Daell (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-08-29 tilføjes Reelle ejere: Kurt Eduard Daell, Erling Daell, Erling Daell, Kurt Eduard Daell (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-28 fjernes Reelle ejere: Kurt Eduard Daell, Erling Daell (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-27 tilføjes Bestyrelse: Erling Daell (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-27 fjernes Bestyrelse: Ib Schmidt Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-27 tilføjes Vedtægter: 2015-05-27 (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2015-05-27 fjernes Revisor: Frank Lau (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2012-03-14 fjernes Revisor: Jørgen Egstrand Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. Så længe Kurt Daell er formand for bestyrelsen, kan selskabet tegnes af Kurt Daell alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Vedtægter: 2010-05-31 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2010-05-04 tilføjes Revisor: Jørgen Egstrand Andersen, Frank Lau (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Revisor: Frans Vestergren Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-20 tilføjes Revisor: Frans Vestergren Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 tilføjes Reelle ejere: Kurt Eduard Daell, Erling Daell (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2004-08-02 tilføjes Direktion: Arne Gerlyng-Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-08-02 fjernes Direktion: Ib Schmidt Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-02-18 tilføjes Direktion: Ib Schmidt Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-02-18 fjernes Direktion: Niels Laursen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.900.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-30 tilføjes Legale ejere: KID-HOLDING A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1997-12-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-30 fjernes Revisor: Jens Jørgen Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-03 tilføjes Navne: LADY & KID A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-08-02 fjernes Navne: DAELLS DISCOUNT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-08-02 fjernes Binavne: FAMILIENS TØJ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-21 tilføjes Direktion: Niels Laursen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-12-21 fjernes Direktion: Susanne Veisner (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-07-16 fjernes Bestyrelse: Claus Peter Hovmand Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-28 fjernes Revisor: Poul Erik Vennekilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-30 fjernes Bestyrelse: Jørgen Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 33, 1256 København K (offentliggjort 2021-10-20)
Den 1984-10-09 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-10-09 tilføjes Binavne: FAMILIENS TØJ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-09 tilføjes Direktion: Susanne Veisner (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-10-09 tilføjes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-10-09 tilføjes Navne: DAELLS DISCOUNT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-10)
Den 1984-10-09 tilføjes Revisor: Poul Erik Vennekilde, Jens Jørgen Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)