Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1989-12-13 fjernes Navne: K E P INVEST AF 9. FEBRUAR 1983 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Byvej 25, 8654 Bryrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 fjernes Revisor: Svend Aage Kristian Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-27 fjernes Direktion: Knud Erik Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive køb og salg, finansiering, leasing og i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-02-09 tilføjes Vedtægter: 1983-02-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byvej 25, 8654 Bryrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-25 tilføjes Direktion: Knud Erik Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-25 tilføjes Navne: K E P INVEST AF 9. FEBRUAR 1983 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-25 tilføjes Revisor: Svend Aage Kristian Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)