Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Andreasen | 04.11.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anker Nørgaard | 30.11.1982 | 30.06.1998 | direktion |
Steen Vammen Brinkmann | 30.11.1982 | 21.09.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Andreasen | 04.11.1996 | 04.11.1996 | bestyrelse |
Steen Vammen Brinkmann | 30.11.1982 | 31.10.1990 | bestyrelse |
Anker Nørgaard | 30.11.1982 | 21.09.1988 | bestyrelse |
Per Aarup | 30.11.1982 | 21.09.1988 | bestyrelse |