Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stefan Vestergaard | 01.05.2000 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Godtfred Vestergaard | 30.11.1982 | 01.05.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gisle Alberg Vestergaard | 06.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Teddy Lok | 12.09.2019 | formand |
Frida Vestergaard | 18.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Frost | 19.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Teddy Lok | 10.12.2018 | 11.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Tais Clausen | 19.06.2014 | 30.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Niels Smedegaard | 19.06.2014 | 26.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Langkjær | 28.11.2003 | 12.09.2019 | formand |
Godtfred Vestergaard | 30.11.1982 | 08.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Martin Vestergaard | 30.11.1982 | 19.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Brynjolfur Vestergaard | 30.11.1982 | 19.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Vestergaard | 30.11.1982 | 19.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Frida Vestergaard | 30.11.1982 | 19.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Elin Vestergaard | 30.11.1982 | 14.10.1991 | bestyrelsesmedlem |