Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mik Heide Kristensen | 24.08.2023 | adm. dir |
Henning Forsberg Jensen | 01.09.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Johann Mattsen | 01.09.2019 | 24.08.2023 | adm. dir |
Peter Johann Mattsen | 27.10.2017 | 31.08.2019 | direktør |
Lene Qvist | 01.03.2014 | 27.10.2017 | direktør |
Flemming Haahr Vesterbrandt | 11.08.2009 | 01.03.2014 | direktør |
Frank Ryslev | 01.07.1997 | 11.08.2009 | adm. dir |
Lars Frost Mathiesen | 01.11.1982 | 01.07.1997 | direktør |
Flemming Mørk Pedersen | 01.11.1982 | 23.11.1992 | direktør |
Hans Christian Feindor-Christensen | 01.11.1982 | 20.11.1991 | direktør |
Jens Nielsen | 01.11.1982 | 21.09.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pernille Buttenschøn Hald | 23.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Iben Rohde | 11.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Kjer Kerstens | 01.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Storm Andersen | 01.06.2021 | formand |
Claus Lihme Fabricius | 01.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Trine Ahrenkiel | 19.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
John Lennart Pedersen | 01.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Hedegaard | 14.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Schmidt | 01.06.2021 | 11.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jeanette Bachmann Hansen | 01.05.2019 | 01.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Søndergård Rasmussen | 19.03.2019 | 01.06.2021 | formand |
Jeannette Kiirdal Madsen | 19.03.2019 | 20.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Camilla Holm | 30.04.2018 | 22.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Jensen | 16.04.2015 | 19.03.2019 | formand |
Henrik Søndergård Rasmussen | 16.04.2015 | 18.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Gert Kryger | 16.04.2015 | 01.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
John Lennart Pedersen | 16.04.2015 | 30.04.2016 | suppleant |
Anders Birch Poulsen | 16.03.2015 | 31.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Steffensen Havreballe | 16.03.2015 | 01.05.2016 | suppleant |
Peter Dinesen | 16.03.2015 | 16.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Gert Kryger | 16.03.2015 | 15.04.2015 | suppleant |
Flemming Haahr Vesterbrandt | 18.03.2014 | 01.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Søndergård Rasmussen | 18.03.2014 | 15.04.2015 | formand |
Tina Sørensen | 25.01.2011 | 16.03.2015 | suppleant |
Troels Bülow-Olsen | 11.08.2009 | 30.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bente Overgaard | 11.08.2009 | 18.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Niels Tørslev | 17.02.2004 | 11.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
John Engelund | 18.02.2003 | 16.03.2015 | suppleant |
Anette Jensen | 18.02.2003 | 30.11.2007 | suppleant |
John Engelund | 18.02.2003 | 18.02.2003 | bestyrelsesmedlem |
Søren Holm | 01.10.2002 | 18.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Peter Wohnsen | 01.10.2002 | 14.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Leif Duus | 25.01.2002 | 01.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bo Stenqvist | 08.02.2001 | 01.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Erik Højberg Nielsen | 03.02.2000 | 25.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Bent Paabøl Hansen | 04.02.1999 | 16.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Gert Kryger | 04.02.1999 | 15.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Tropp | 04.02.1999 | 31.01.2002 | suppleant |
Niels Anton Thomassen Brændgaard | 04.02.1999 | 08.02.2001 | bestyrelsesmedlem |
Peter André Friese Vestergaard | 04.02.1999 | 08.02.2001 | suppleant |
Per Ingemann Ladegaard | 06.05.1998 | 18.03.2014 | formand |
Niels Ravn | 06.05.1998 | 03.02.2000 | bestyrelsesmedlem |
Lars Frost Mathiesen | 29.12.1997 | 31.08.2001 | næstformand |
Mogens Munk-Rasmussen | 29.12.1997 | 06.05.1998 | formand |
Niels-Christian Michaelsen Petersen | 05.02.1997 | 04.02.1999 | bestyrelsesmedlem |
Søren Møller | 01.11.1982 | 01.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Ole Stentoft | 01.11.1982 | 12.12.1997 | formand |
Keld Christiansen | 01.11.1982 | 05.02.1997 | bestyrelsesmedlem |
Ole Bjarrum | 01.11.1982 | 04.02.1994 | næstformand |
Fritz Busch | 01.11.1982 | 24.03.1993 | bestyrelsesmedlem |
Lars Frost Mathiesen | 01.11.1982 | 20.02.1992 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Munk-Rasmussen | 01.11.1982 | 07.10.1991 | formand |
Jørn Aage Hansen | 01.11.1982 | 07.05.1991 | næstformand |
Flemming Mørk Pedersen | 01.11.1982 | 29.01.1990 | bestyrelsesmedlem |
Jens Nielsen | 01.11.1982 | 29.01.1990 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Evendorf Høy | 01.11.1982 | 29.01.1990 | bestyrelsesmedlem |