Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Johannes Funder | 15.11.1982 | 30.11.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Ankær Christensen | 22.09.2005 | 30.11.2006 | bestyrelse |
Mikael Weitemeyer | 29.09.2000 | 22.09.2005 | bestyrelse |
Malthe Jacobsen | 08.09.1999 | 31.10.2000 | bestyrelse |
Karsten Johannes Funder | 15.11.1982 | 30.11.2006 | bestyrelse |
Svend Vitting Andersen | 15.11.1982 | 30.11.2006 | formand |
Lene Holck Funder | 15.11.1982 | 09.09.1999 | bestyrelse |
Lone Klinkby Knudsen | 15.11.1982 | 09.09.1999 | bestyrelse |
Jens Hasfeldt | 15.11.1982 | 30.03.1992 | bestyrelse |
Steen Gensmann | 15.11.1982 | 29.09.1989 | bestyrelse |