Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Henry Lading Sørensen | 01.08.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Bartholin Jensen | 18.09.2024 | 01.09.2012 | direktør |
Niels Peter Møller | 18.09.2024 | 15.12.1995 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Birthe Rusike | 26.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Torben Vestergaard Blach | 26.03.2024 | næstformand |
Jonas Koustrup Mikkelsen | 01.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Henning Kristensen | 13.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Erik Møller | 11.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christian Lindgaard Munk Laursen | 11.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Martin Berg Gravesen | 01.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Allan Thorhauge | 01.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Amstrup-Bønløkke | 01.04.2017 | formand |
Christian Greve | 21.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Karen Skovbjerg Lisvad | 17.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Vestergaard Blach | 13.08.2020 | 25.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Birthe Rusike | 13.08.2020 | 25.03.2024 | næstformand |
Birthe Rusike | 11.08.2020 | 12.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Torben Vestergaard Blach | 22.03.2018 | 12.08.2020 | næstformand |
Paul Busk Jensen | 22.03.2018 | 24.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anja Soelberg | 06.03.2018 | 31.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anker Høgh Rasmussen | 26.10.2017 | 11.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Torben Vestergaard Blach | 26.10.2017 | 21.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Niels Ole Birk Nielsen | 01.04.2017 | 26.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Paul Busk Jensen | 01.04.2017 | 21.03.2018 | næstformand |
Martin Ulsfort | 01.04.2017 | 20.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Paul Busk Jensen | 20.04.2016 | 31.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Amstrup-Bønløkke | 20.04.2016 | 31.03.2017 | næstformand |
Lene Kjeldgaard Brejnegaard | 01.04.2016 | 31.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Amstrup-Bønløkke | 19.03.2015 | 19.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Paul Busk Jensen | 18.04.2013 | 19.04.2016 | næstformand |
Palle Knudsen | 29.03.2011 | 28.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Mette Andersen | 29.03.2011 | 19.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Leif Rygaard Jensen | 17.03.2009 | 31.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jan Kajhøj Ellegaard | 17.03.2009 | 31.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Karen Zelle Marie Buchtrup | 15.12.2005 | 17.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Andreasen | 17.03.2005 | 15.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Per Nørgaard Pedersen | 01.01.2003 | 29.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Torben Katholm | 20.03.2001 | 19.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jesper Højlund | 01.01.1999 | 01.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Ejnar Christian Staugaard Nielsen | 12.11.1991 | 31.03.2017 | formand |
Ejnar Christian Staugaard Nielsen | 20.01.1990 | 11.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Dideriksen | 18.09.2024 | 21.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Børge Erling Rasmussen | 18.09.2024 | 17.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Marie Fris Palmqvist | 18.09.2024 | 17.03.2005 | bestyrelsesmedlem |
Preben Glerup | 18.09.2024 | 01.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Bent Emil Nielsen | 18.09.2024 | 31.08.2000 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Jørgensen Dall | 18.09.2024 | 31.12.1998 | bestyrelsesmedlem |
Bent Skrabak Sørensen | 18.09.2024 | 03.05.1993 | bestyrelsesmedlem |