Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ann Bendtsen | 25.11.1992 | 30.06.1998 | direktion |
Ole Elverdam Borch | 19.08.1992 | 25.11.1992 | direktion |
Denny Poul Bendtsen | 22.12.1982 | 19.08.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lea Høst | 19.08.1992 | 30.06.1998 | bestyrelse |
Ole Elverdam Borch | 19.08.1992 | 30.06.1998 | formand |
Ann Bendtsen | 22.12.1982 | 30.06.1998 | bestyrelse |
Denny Poul Bendtsen | 22.12.1982 | 19.08.1992 | bestyrelse |
Susanne Lise Larsen | 22.12.1982 | 19.08.1992 | bestyrelse |