Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Anker Hansen | 22.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Kim Kristiansen | 22.04.2024 | suppleant |
Karsten Møller Damberg | 29.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Paaske Kjer | 29.04.2019 | formand |
Allan Poul Groth | 29.04.2019 | suppleant |
Ulla Vestergaard | 27.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lene Kornerup Windig | 24.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Kim Kristiansen | 24.04.2023 | 21.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Anker Hansen | 24.04.2023 | 21.04.2024 | suppleant |
Karsten Møller Damberg | 24.04.2017 | 28.04.2019 | suppleant |
Henrik Paaske Kjer | 25.04.2016 | 28.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Torben Frausing Weis | 24.09.2015 | 29.04.2019 | formand |
Michael Kim Kristiansen | 27.04.2010 | 23.04.2023 | suppleant |
Peter Buch Larsen | 28.04.2008 | 24.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Bruhn | 28.04.2008 | 24.04.2017 | suppleant |
Peter Buch Larsen | 28.04.2008 | 28.04.2008 | suppleant |
Tina Mikkeline Hemmingsen | 24.04.2007 | 27.04.2010 | suppleant |
Kim Dehn Clemmensen | 05.04.2004 | 24.04.2007 | suppleant |
Marianne Bech | 18.04.2002 | 24.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Knudsen | 18.04.2002 | 05.04.2004 | suppleant |
Lene Hansen | 11.04.2000 | 18.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Bech | 11.04.2000 | 18.04.2002 | suppleant |
John Dennis Aabo Nielsen | 27.04.1998 | 18.04.2002 | suppleant |
Aksel Madsen | 27.10.1995 | 24.09.2015 | formand |
Torben Frausing Weis | 27.10.1995 | 23.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Cathrine Petersen | 27.10.1995 | 27.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Truels Vestergaard Nielsen | 27.10.1995 | 28.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Poulsen | 27.10.1995 | 11.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Lene Hansen | 27.10.1995 | 11.04.2000 | suppleant |
Leif Christian Nielsen | 27.10.1995 | 27.05.1998 | suppleant |