Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-04-30 fjernes Binavne: ACCOMMODATION COPENHAGEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-30 fjernes Navne: LF-ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Direktion: Jesper Sander Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Omlægningsperiode slut: 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Omlægningsperiode start: 1986-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-20 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-30 fjernes Direktion: Lise Vivi Fennet (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-18 fjernes Revisor: A/S PSE 10 NR. 1251 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-26 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansiering, administration og udlejningsvirksomhed, herunder investering i fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-19 tilføjes Vedtægter: 1993-07-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Åge Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-29 tilføjes Navne: LF-ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-28 fjernes Navne: ASX 3382 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-28 fjernes Direktion: Niels Herman Fennet (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Binavne: ACCOMMODATION COPENHAGEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Direktion: Niels Herman Fennet (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Navne: ASX 3382 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Åge Larsen, A/S PSE 10 NR. 1251 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)