Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Binavne |
Den 2023-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Solrød Strandvej 76, 1. 1., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-27 fjernes Direktion: Erik Liljeberg (direktør) (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-26 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-27 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-27 fjernes Legale ejere: Erik Liljeberg, Claus Liljeberg, Gitte Liljeberg Larsen (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-27 fjernes Navne: VILSTRUP FINANS ApS (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-27 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-05-01 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-27 fjernes Reelle ejere: Erik Liljeberg (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-27 fjernes Revisor: Anne Mette Høffner (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-01-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solrød Strandvej 76, 1. 1., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Solrød Strandvej 76, 1. 1., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-02-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solrød Strandvej 76, 1. 1., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2017-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Solrød Center 97, 1. 1., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-02-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solrød Center 97, 1. 1., 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 20, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-02-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-07-24 tilføjes Legale ejere: Erik Liljeberg, Claus Liljeberg, Gitte Liljeberg Larsen (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2013-07-24 tilføjes Reelle ejere: Erik Liljeberg (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2013-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve finansierings- og investeringsvirksomhed eller dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2013-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2013-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2013-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2013-05-13 tilføjes Vedtægter: 2013-05-13 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2013-05-13 fjernes Bestyrelse: Grethe Vilstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-13 fjernes Direktion: Kasper Vilstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 20, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2003-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyrdehøj 8, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-18 tilføjes Revisor: Anne Mette Høffner (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2001-12-13 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Finansieringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-18 tilføjes Bestyrelse: Grethe Vilstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-09-18 fjernes Binavne: VEJO FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Direktion: Kasper Vilstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-26 fjernes Direktion: Nils Jeppe Overgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-25 fjernes Direktion: Vagn Carstensen Egeberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-05-04 fjernes Bestyrelse: Nils Jeppe Overgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-06-13 tilføjes Navne: VILSTRUP FINANS ApS (offentliggjort 2023-03-27)
Den 1991-06-12 fjernes Navne: VILSTRUP INSTITUT FOR FORBRUGS- OG HOLDNINGSANALYSER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-06-12 fjernes Direktion: Erik Liljeberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 1991-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-05-01 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 1991-01-31 fjernes Revisor: Preben Stensgaard Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyrdehøj 8, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-26 tilføjes Bestyrelse: Nils Jeppe Overgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-11-26 tilføjes Binavne: VEJO FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-26 tilføjes Direktion: Erik Liljeberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 1982-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-26 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 1982-11-26 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-26 tilføjes Navne: VILSTRUP INSTITUT FOR FORBRUGS- OG HOLDNINGSANALYSER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 1982-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 1982-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-27)
Den 1982-11-26 tilføjes Revisor: Preben Stensgaard Madsen, EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 1982-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-27)