Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1988-03-28 fjernes Navne: TILST DÆKCENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Tilst Skolevej 38, 8381 Tilst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 fjernes Revisor: Frank Pedersen Løt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 fjernes Direktion: Tage Tormod Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk og industri samt import og export (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-08 tilføjes Vedtægter: 1984-11-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tilst Skolevej 38, 8381 Tilst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-13 tilføjes Direktion: Tage Tormod Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-13 tilføjes Navne: TILST DÆKCENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-13 tilføjes Revisor: Frank Pedersen Løt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)