Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1995-11-17 fjernes Navne: SMEDEFIRMA SAM & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Landevej 273, 2770 Kastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 fjernes Direktion: Svend Aage Verner Molin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 fjernes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 fjernes Revisor: Jørgen Preben Visbech Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-14 tilføjes Navne: SMEDEFIRMA SAM & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-13 fjernes Navne: SVEND AAGE MOLIN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og fabrikations virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-09 tilføjes Vedtægter: 1989-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Landevej 273, 2770 Kastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-27 tilføjes Direktion: Svend Aage Verner Molin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-27 tilføjes Navne: SVEND AAGE MOLIN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-27 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-27 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-27 tilføjes Revisor: Jørgen Preben Visbech Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)