Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-06-15 fjernes Navne: COPENHAGEN ESTATE INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-18 fjernes Bestyrelse: Lise Vivi Fennet (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-18 fjernes Direktion: Niels Herman Fennet (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-18 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-18 fjernes Revisor: E.H. AF 1993 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-26 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom, aktier, anparter og andre værdipapirer samt enhver form for finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-20 tilføjes Vedtægter: 1993-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 5.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Åge Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Bestyrelse: Lise Vivi Fennet (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Direktion: Niels Herman Fennet (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Navne: COPENHAGEN ESTATE INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Åge Larsen, E.H. AF 1993 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)