Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Bohnsen | 27.06.1983 | 27.12.2001 | direktion |
Tonny Dalhøj Paulsen | 27.06.1983 | 07.09.1989 | direktion |
Willy Pedersen | 27.06.1983 | 15.12.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tonny Dalhøj Paulsen | 27.06.1983 | 27.12.2001 | bestyrelse |
Peter Bohnsen | 27.06.1983 | 27.12.2001 | bestyrelse |
Thorkild Rydahl | 27.06.1983 | 27.12.2001 | bestyrelse |
Ib Juncker Jensen | 27.06.1983 | 08.01.1991 | bestyrelse |
John Thierry Andersen | 27.06.1983 | 07.09.1989 | bestyrelse |