Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Højløkke Allé 2, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-26 fjernes Direktion: Jørgen Ejnar Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-26 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-26 fjernes Navne: J.H. BOLIGER. HANDELSSELSKAB ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-26 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-26 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-26 fjernes Revisor: Ib Hinrup Agerboe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-25 tilføjes Revisor: Ib Hinrup Agerboe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-25 fjernes Revisor: REVISORGÅRDEN I ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-19 tilføjes Revisor: REVISORGÅRDEN I ODENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-19 fjernes Revisor: KURT CARSTENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højløkke Allé 2, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tønnesvej 23, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Vedtægter: 1996-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-06 tilføjes Revisor: KURT CARSTENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-06 fjernes Revisor: RevisorCentret I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tønnesvej 23, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Direktion: Jørgen Ejnar Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Navne: J.H. BOLIGER. HANDELSSELSKAB ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Revisor: RevisorCentret I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)