Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 11, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-13 fjernes Navne: WIDANCO ENGINEERING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-09 fjernes Bestyrelse: John Winther-Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-09 fjernes Direktion: John Winther-Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-01 fjernes Revisor: Erik Nexøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel-, agentur-, ingeniør-, finansierings og investeringsvirksomhed, import og export og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 tilføjes Vedtægter: 1995-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 fjernes Bestyrelse: Per Ekelund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-15 fjernes Bestyrelse: Steen Gensmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 11, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Bestyrelse: Steen Gensmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Direktion: John Winther-Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Navne: WIDANCO ENGINEERING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Revisor: Erik Nexøe, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)